SUA EMINÊNCIA REVERENDÍSSIMA
DOM MANUEL
GONÇALVES CEREJEIRA
Sua
Eminência Reverendíssima, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, nasceu em 29 de
Novembro de 1888, em Lousado - Portugal. Recebeu a
Sagrada Ordenação Presbiteral em 01 de Abril de 1911, aos 22 anos de idade,
para a Arquidiocese de Braga. Mais tarde, em 23 de Março de 1928, aos 39 anos
de idade, é nomeado Arcebispo Titular de Mitylene e Auxiliar de Lisboa, tendo
recebido a Sagrada Ordenação Episcopal como Bispo da IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA
ROMANA em 17 de Junho de 1928, por Sua Excelência Reverendíssima, Dom Manuel
Luís Coelho da Silva, Bispo de Coimbra. Em 18 de Novembro de 1929, aos 41
anos de idade, é nomeado Patriarca de Lisboa, sendo elevado a Cardeal em 16 de
Dezembro do mesmo ano, com o Título de Cardeal-Presbítero de São Marcelino e São Pedro.
Resigna em 10 de Maio de 1971, aos 82 anos de idade, vindo a falecer como
Patriarca-Emérito de Lisboa, em 02 de Agosto de 1977, aos 88 anos de idade.
Contava 66 anos de Presbítero, 49 de Bispo e 47 de Cardeal.
Dom Manuel Luís Coelho da Silva
Dom Manuel e demais Bispos orando com Sua Santidade
o Papa Paulo VI
Mons. Dom ++ Paulo
Jorge de Laureano – Vieira y Saragoça
(Mar Alexander I
da Hispânea)