ENGINEER UNITS |
CONTINUATION WAR 1941 - 1945 |
.
Engineer Commander of
Supreme HQ . . . |
Maj.Gen./ Lt.Gen. (16.1.42) |
U. Sarlin |
Engineer Commanders Karjalan Armeija (Kar.A)
(29.6.1941
- 28.2.1942) Aunuksen
Ryhmä (Aun.R) (1.3.1942 - 19.7.1944) Ryhmä
Oinonen (RO) (6.1941 - 4.1942) I
Armeijakunta (I AK) (8.8.1941 - 1.2.1942) II
Armeijakunta (II AK) (6.1941-28.2.1942, 4.3.-11.1944) Maaselän
Ryhmä (Maa.R) (1.3.1942 - 4.3.1944) III
Armeijakunta (III AK) (6.1941 - 12.1944) IV
Armeijakunta (IV AK) (6.1941-28.2.1942, 4.3.-11.1944) Kannaksen
Ryhmä (Kan.R) (1.3.1942 - 4.3.1944) V
Armeijakunta (V AK) (1.2.1942 - 5.12.1944) VI
Armeijakunta (VI AK) (6.1941 - 11.1944) VII
Armeijakunta (VII AK) (6.1941 - 31.5.1943) Kannaksen
joukkojen komentajan esikunta Merivoimat
(Meriv.E) Hangon
Ryhmä (HR) (17.6.1941 - 7.4.1942) Ilmapuolustus
/ Ilmavoimat (IPE / Ilmav.E) |
. Col. Col. Lt. Maj. Lt.Col./Col. Lt.Col./Col. Maj. Lt.Col./Col. Lt.Col./Col. Maj./Lt.Col. Maj./Lt.Col. Lt.Col. Col. Capt./Maj. Maj. - |
. V. Vainio (6.41-28.1.42) V. Vainio (1.3.42-19.7.44) V. Sutela E.-E.
Saarinen (8.41-2.42) K. Olanti (6.41-28.2.42, K. Olanti (1.3.42-4.3.44) N. Sarmo N. Oinonen
(6.41-28.2.42, N. Oinonen
(1.3.42-4.3.44) E.-E.
Saarinen (1.2.42-) K.
Kivimäki I.
Kauranen (-31.5.43) V. Vainio (25.7.-10.44) M. Kuumola A. Laakso (Eng. CO 17.D) ? |
. 1. Divisioona (1.D) (1st Division) 2. Divisioona (2.D) 3.
Divisioona (3.D) / Ryhmä F 4.
Divisioona (4.D) 5.
Divisioona (5.D) 6.
Divisioona (6.D) (6.1941 - 7.1942, 12.1942 - 11.1944) 7.
Divisioona (7.D) 8.
Divisioona (8.D) 10.
Divisioona (10.D) 11.
Divisioona (11.D) 12.
Divisioona (12.D) (6.1941 - 1.1942) 14.
Divisioona (14.D) 15.
Divisioona (15.D) 17.
Divisioona (17.D) 18.
Divisioona (18.D) 19.
Divisioona (19.D) (6.1941 - 1.2.1942) Ryhmä J Panssaridivisioona
(Ps.D) (28.6.1942
- 30.12.44) 1.
Rannikkodivisioona (1.Ran.D) (13.7. - 30.11.1944) 1.
Divisioona (1.D) (5.12.1944 -) |
. Maj. Maj. Capt./Maj. Capt./Maj. Capt./Maj. Capt./Maj. Capt./Maj. Capt./Maj. Capt./Maj. Capt. Maj. Maj. Capt./Maj. Capt./Maj. Maj. Maj. Capt./Maj. - Maj. Maj. Lt.Col. |
. E. Kuittinen M. Kuumola (7.-11.44) P. Rantanen A. M.
Pennanen (got sick) O. Kakko I. Kaski R. Arimo (-16.4.42, T.
Pälikkö Y. Urto P. Salonen H. Hornamo V. Salmio (6.41-1.42) A. Takala S. Salmi (6.41-10.44) A. Laakso (-5.9.41 +) K. Tuurna R. Nyman (6.41-1.42) (without
Eng.Commander) T.
Marrasmaa (9.42-11.44) E.
Kuittinen (13.7.-30.11.44) K.
Kivimäki (5.12.44-) |
. 3. Prikaati (3.Pr.) (1.11.1941 - 11.1944) (3rd Brigade) 12. Prikaati (12.Pr.) (27.2.1942 - 4./5.1943) 15.
Prikaati (15.Pr.) (24.5.1943 - 1.1.1945) 16.
Prikaati (16.Pr.) (spring - summer 1942) 19.
Prikaati (19.Pr.) (30.11.1943 - 11.1944) 20.
Prikaati (20.Pr.) (30.11.1943 - 11.1944) 21.
Prikaati (21.Pr.) (6.12.1943. - 27.11.1944) Prikaati
Kuussaari (Pr.K) (19.7. - 20.10.1941) Ratsuväkiprikaati
(Rv.Pr.) Rajajääkäriprikaati
(Rj.Pr., also RajaJPr.) (10.7. - 11.1944) Osasto
Lagus (Os.L) Osasto
Pajari (Os.P) Laatokan
rannikkoprikaati (Laat.RPr.) Äänisen
rannikkoprikaati (Ään.RPr.) |
. Lt./Capt. (26.3.43) Capt. Capt. - Capt. Capt. Capt./Maj. Lt. Lt. Capt. Capt. Lt.Col. - Capt. |
. M. Hämälä (1.42-11.44) . K. Myllykangas C. von
Knorring (10.43-10.44) (no
Engineer Commander) O. Lahtela
(1.-11.44) E.
Korhonen (1.-11.44) P.
Keinänen (1.-11.44) E. Lausas (19.7.-20.10.41) P. Kallio (27.9.41-) * E. Kala (7.-11.44) V.
Nuottimäki (7.-?.41) I.
Rytkönen (3.-4.42) ? P. Kallio (?.43-6.44) |
.
Engineer and Engineer Work Units of Land and Naval Forces
Unit Finnish Name (and Abbreviation) (Name in English), Location, Notes |
Commander /
Chief / Leader (Eng.) = Civil Engineer Officer |
|
. . |
Rank | Name |
Pioneeripataljoona 1 (Pion.P 1) (6.1941 - 27.9.1942) (Engineer Battalion 1) Supreme HQ. In 7.1941 subordinated to VI AK, in 8.1941 to Detachment Lagus (Os.L) and in 2.1942 to V AK. Disbanded on 27.9.1942. Pioneeripataljoona 2 (Pion.P 2) Pioneeripataljoona
3 (Pion.P 3) (7.1941 - 1.10.1942) Pioneeripataljoona
11 (Pion.P 11) Pioneeripataljoona
12 (Pion.P 12) Pioneeripataljoona
13 (Pion.P 13) Pioneeripataljoona
14 (Pion.P 14) Pioneeripataljoona
15 (Pion.P 15) Pioneeripataljoona
21 (Pion.P 21) Pioneeripataljoona
22 (Pion.P 22) Pioneeripataljoona
23 (Pion.P 23) Pioneeripataljoona
24 (Pion.P 24) Pioneeripataljoona
25 (Pion.P 25) Pioneeripataljoona
26 (Pion.P 26) Pioneeripataljoona
27 (Pion.P 27) (6.1941 - 24.9.1942) Pioneeripataljoona
28 (Pion.P 28) Pioneeripataljoona
29 (Pion.P 29) (6.1941 - 10.1944) Pioneeripataljoona
30 (Pion.P 30) (6.1941 - 29.9.1942) Pioneeripataljoona
31 (Pion.P 31) Pioneeripataljoona
32 (Pion.P 32) Pioneeripataljoona
33 (Pion.P 33) Pioneeripataljoona
34 (Pion.P 34) Pioneeripataljoona
35 (Pion.P 35) Pioneeripataljoona
36 (Pion.P 36) |
Capt. . . . . Lt./Capt. Capt. Lt. Capt. Lt./Capt. Capt. Lt. Capt. Capt. Lt. Capt. Capt. Capt. Lt./Capt. Maj. Capt./Maj. Lt./Capt. Lt./Capt. Capt. Capt. Lt. Lt./Capt. Lt./Capt. |
V. Nuottimäki (6.41 - 27.9.42) . . . . A.
Sorasalmi (+) J.
Saaristo P. Kallio A.
Siitonen K.
Kinnunen V. Tiainen N.
Simpainen T. Kautto O. Mattila J.
Häikiö O. Luhas E.
Koskinen K. Koutsa M.
Hämälä F. Rinta K. Korjula
(6.41-10.44) L.
Manninen (6.41-29.9.42) T. Suhonen T.
Marrasmaa A.
Kalpamaa E. Pyyry V. Hieta (-11.31, 7.44-) E.
Kaartinen |
Pioneerikomppania / 3. Prikaati (1.1942 - 11.1944) (Pion.K/3.Pr.) (Engineer Company / 3rd Brigade) Formed from Engineer Battalion 24 and Engineer Platoon / Infantry Regiment 3. Pioneerikomppania / 12. Prikaati (27.2.1942 - 17.1.1943) Pioneerikomppania
/ 15. Prikaati (6.1943 - 10.1944) Pioneerikomppania
/ 19. Prikaati (Pion.K/19.Pr.) (1.-11.1944) Pioneerikomppania
/ 20. Prikaati (Pion.K/20.Pr.) (1.-11.1944) Pioneerikomppania
/ 21. Prikaati (Pion.K/21.Pr.) (1.-11.1944) Pioneerikomppania
/ Ratsuväkiprikaati (11.1943 - 11.1944) Pioneerikomppania
/ Rajajääkäriprikaati (6. - 11.1944) 1.
Pioneerikomppania (1.Pion.K) (19.6. - ?.1944) |
Lt./Capt. . Capt. Capt. . Capt. Capt. Capt. Capt. Capt./Maj. Capt.(Eng.) Capt. Capt. |
M. Hämälä (1.-4.42, 12.43-11.44) A. Nortesuo (4.42-) M. Keinänen (?.-12.43) . K. Myllykangas C. von
Knorring (6.43-10.44) O. Lahtela
(1.-11.44) E.
Korhonen (1.-11.44) M.
Keinänen (1.-11.44) J. Väre (18.1.-11.44) E. Kala (7.-11.44) T. Kautto (19.6.-?.44) |
42.
Rannikkopioneerijoukkue (42.RPion.J) (8.1941 - 1.1942?) (42nd Coastal Engineer Platoon) Formed from 42nd Coastal Engineer Company in 8.1941. Hanko Group (HR). Probably suspended in January 1942. 1. Rannikkopioneerikomppania (1.RPion.K) (7.1941 - ?.1942) 2.
Rannikkopioneerikomppania (2.RPion.K) (?.1941 - ?.1942) 3.
Rannikkopioneerikomppania (3.RPion.K) (?. - ?.8.1941) 4.
Rannikkopioneerikomppania (4.RPion.K) (?.1941 - 1.1942) 5.
Rannikkopioneerikomppania (5.RPion.K) (7.1941 - 1.1942) 6.
Rannikkopioneerikomppania (6.RPion.K) (7.1941 - 1.1942) 7.
Rannikkopioneerikomppania (7.RPion.K) (?.1941 - ?.1942) 42.
Rannikkopioneerikomppania (42.RPion.K) (6. - 8.1941) 51.
Rannikkopioneerikomppania (51.RPion.K) (?.1941 - 1.1942) 1.
Meripioneerikomppania (1.MPion.K) (1.1942 - ?.1944) 2.
Meripioneerikomppania (2.MPion.K) (?.1942 - ?.1944) 3.
Meripioneerikomppania (3.MPion.K) (?.1942 - 6.1944) 4.
Meripioneerikomppania (4.MPion.K) (?.1942 - 6.1944) 7.
Meripioneerikomppania (7.MPion.K) (?.1942 - ?.1944) 8.
Meripioneerikomppania (8.MPion.K) (?.1941 - ?.1942) Rannikkopioneerijoukkue
/ Laatokan rannikkoprikaati Pioneeriosasto
/ Äänisen rannikkoprikaati (6. - 7.1944) |
- . . . Lt. - - - - 2Lt. - - - - - - - - - - Capt. |
? . . . E.
Auhto (7.41-?.42) ? ? ? ? Wasström ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? P. Kallio (6.44-) |
1. Erillinen raskas ponttonijoukkue (1.Rask.Pontt.J) (1st Separate Heavy Pontoon Platoon) (1. - 11.1944) Belonged to Armoured Division. Subordinated to Engineer Battalion 2 (Pion.P 2) on 3.11.1944. Moottoriponttoniosasto
(Mt.Pontt.Os.) 11.
Erillinen moottoriponttonikomppania (11.Er.Mt.Pontt.K) 12.
Erillinen moottoriponttonikomppania (12.Er.Mt.Pontt.K) 12.
Moottoriponttonikomppania (12.Mt.Pontt.K) 13.
Erillinen moottoriponttonikomppania (13.Er.Mt.Pontt.K) 1.
Siltakomppania (1.SiltaK) (6.1941 - 30.9.1942) 2.
Siltakomppania (2.SiltaK) 3.
Siltakomppania (3.SiltaK) (8.1941 - 28.9.1942, ?. - 11.1944) 4.
Siltakomppania (4.SiltaK) (7.1941 - 11.1944) 5.
Siltakomppania (5.SiltaK) 6.
Siltakomppania (6.SiltaK) 7.
Siltakomppania (7.SiltaK) (7.1941 - 11.1944) 8.
Siltakomppania (8.SiltaK) (7.1941 - 11.1944) 9.
Siltakomppania (9.SiltaK) (1.8.1941 - 1.10.1942) |
Lt. Lt. . . Lt. Lt. Lt. Capt. 2Lt. Lt.(Eng.) Lt.(Eng.) Lt. Capt.(Eng.) Capt. Lt. Lt. Lt. Capt. |
S. Pärepalo (1.-7.44, 9.-11.44) E. Haimi (7.-9.44) . . P.
Ollinsaari (1.42-15.2.43) J. Antsola P.
Ollinsaari (6.41-12.41) P.
Ollinsaari (25.2.43-11.44) E. Peltola N.
Seppälä (6.41-30.9.42) G. Lax V.
Kotkaniemi M. Väre E.
Tukiainen E. Kilpiä K. Hägg (acting
6.41-) A. Sipilä T. Fredriksson (-9.42) |
1. Tienrakennuskomppania (1.TienRK) (1st Road Constructing Company) 14.D, 20.6.1942- Maa.R, 6. - 9.44 V AK. 2.
Tienrakennuskomppania (2.TienRK) [1.]
Tienhoitojoukkue ([1.]TienHJ) (7.1941 - ?.1942) 1.
Tienhoitokomppania (1.TienHK) 2.
Tienhoitokomppania (2.TienHK) 3.
Tienhoitokomppania (3.TienHK) 6.
Tienhoitokomppania (6.TienHK) 7.
Tienhoitokomppania (7.TienHK) 8.
Tienhoitokomppania (8.TienHK) 9.
Tienhoitokomppania (9.TienHK) 10.
Tienhoitokomppania (10.TienHK) 11.
Tienhoitokomppania (11.TienHK) 12.
Tienhoitokomppania (12.TienHK) 13.
Tienhoitokomppania (13.TienHK) 14.
Tienhoitokomppania (14.TienHK) 15.
Tienhoitokomppania (15.TienHK) 16.
Tienhoitokomppania (16.TienHK) 18.
Tienhoitokomppania (18.TienHK) 19.
Tienhoitokomppania (19.TienHK) 1.
Sillanrakennuskomppania (1.SillanRK) 1.
Aurauskomppania (1.Aur.K) 2.
Aurauskomppania (2.Aur.K) 3.
Aurauskomppania (3.Aur.K) 4.
Aurauskomppania (4.Aur.K) 5.
Aurauskomppania (5.Aur.K) (6.1941 - 30.9.1942) |
Lt.(Eng.) Lt. Lt. Capt.(Eng.) - Lt. Capt.(Eng.) 2Lt. Capt.(Eng.) Capt.(Eng.) Capt.(Eng.) Capt.(Eng.) Lt. Lt. Lt.(Eng.) Capt.(Eng.) Capt.(Eng.) Lt.(Eng.) Capt.(Eng.) Capt.(Eng.) Capt.(Eng.) Capt.(Eng.) Lt. Lt. Lt. Lt.(Eng.) Lt. |
R. Tuomarla L. Massala (2.42-) K. Kalela (8.42-9.44) M. Makkonen ? E.
Karttunen R. Suni L.
Honkanen I. Alanko E.
Silvenius U. Lunnas A. Pokki E.
Karttunen B.
Juselius P. Hovinen P.
Hyömäki E.
Wegelius E. Rauste M.
Jääskeläinen A.
Tynkkynen A.
Jäppinen O.
Heinistö S. Laine M.
Rautapää P.
Kuokkanen O.
Taivainen ?. Mattila |
21. Pioneerikolonna (21.Pion.Kol.) (21st Engineer Column) 5.D. . 22. Pioneerikolonna
(22.Pion.Kol.) 23.
Pioneerikolonna (23.Pion.Kol.) 24.
Pioneerikolonna (24.Pion.Kol.) 25.
Pioneerikolonna (25.Pion.Kol.) 26.
Pioneerikolonna (26.Pion.Kol.) 27.
Pioneerikolonna (27.Pion.Kol.) (-9.1942) 28.
Pioneerikolonna (28.Pion.Kol.) 29.
Pioneerikolonna (29.Pion.Kol.) 30.
Pioneerikolonna (30.Pion.Kol.) (-9.1942) 31.
Pioneerikolonna (31.Pion.Kol.) 32.
Pioneerikolonna (32.Pion.Kol.) (-9.1944) 33.
Pioneerikolonna (33.Pion.Kol.) (-9.1944) 34.
Pioneerikolonna (34.Pion.Kol.) 35.
Pioneerikolonna (35.Pion.Kol.) 36.
Pioneerikolonna (36.Pion.Kol.) 41.
Pioneerikolonna (41.Pion.Kol.) (9.1942 - 11.1944) |
Lt. Lt. Lt. Lt. Lt. 2Lt. Lt. Lt. Lt. Lt.(Eng.) Lt. Lt. Lt. Lt. Lt. 2Lt. Capt.(Eng.) Military Capt. Lt. |
H. Laamanen A. Vikkilä (9.41-) P. Malminen (4.44-) A. Aitola (6.-11.44) A. Rosenberg O. Metsiö I.
Piipponen (-?) T. Anttila
(-?) A.
Saarinen R. Saxen T. Sainio B. Wendén E.
Anttikoski (-?) E.
Lehtonen I.
Kaarlonen (-?) T.
Lukkarinen E. Heiramo O.
Kankaanpää V.
Kärkäs (-5.43, 9.43-11.44) S. Angerma
(9.42-) |
1. Pioneerivarastojoukkue (1.Pion.Var.J) (1st Engineer Depot Platoon) Since 7.1941 subordinated to Engineer Depot 1 (Pion.V 1) at Kaleton and later to 14.D. 2.
Pioneerivarastojoukkue (2.Pion.Var.J) 3.
Pioneerivarastojoukkue (3.Pion.Var.J) 4.
Pioneerivarastojoukkue (4.Pion.Var.J) 5.
Pioneerivarastojoukkue (5.Pion.Var.J) 11.
Pioneerivarastokomppania (11.Pion.Var.K) 12.
Pioneerivarastokomppania (12.Pion.Var.K) 13.
Pioneerivarastokomppania (13.Pion.Var.K) 14.
Pioneerivarastokomppania (14.Pion.Var.K) 15.
Pioneerivarastokomppania (15.Pion.Var.K) |
- 2Lt. . . 2Lt. - - - 2Lt. Lt. 2Lt. 2Lt. Mil.Official |
? P. Räihä (7.6.-30.6.43) . . Erämies ? ? ? N. Vuolle-Apiala
(-?) O. Meurman P.
Nieminen V. Nyberg M.
Mikkonen |
.
Sources: SAAEE1, LEPJO1, JATHI,
SUOSO [10] |
© 2004 - 29.6.2005 Harri Anttonen