Antara Guru Besar Yang pernah berkhidmat di SK.Padang Garong (1).
Bil | Nama | Tahun Berkhidmat |
1 | EN.HASSAN B. MOHD AMIN | 1/5/1956 - 30/4/1966 |
2 | EN.JOHARI B. ABDULLAH | 1/5/1966 - 18/10/1976 |
3 | EN.SHAFIE B. MAHMUD | 19/10/1976 - 30/9/1977 |
4 | EN.CHE HARUN B. CHE NGAH | 1/10/1977 - 30/9/1982 |
5 | EN.HASNAN B. AB.KADIR | 1/10/1982 - 25/9/1984 |
6 | HJH.CHE ESHAH BT.HJ. ISMAIL | 26/9/1984 - 9/10/1985 |
7 | HJ. IBRAHIM B. MOHAMED | 1/10/1985 - 23/1/1987 |
8 | SYED AHMAD B. SYED KUNING | 24/1/1987 - 15/7/1987 |
9 | HJ. ALIAS B. HARUN | 16/7/1987 - 15/4/1988 |
10 | EN. CHEAH PHEE THEAM | 16/4/1988 - |
11 | EN.RAIMIE B. AHMAD | |
12 | HJ. ZAKARIA B. HJ. ISMAIL | |
13 | PN.HJH. KARIMAH BT. ISMAIL | 1/1/1997 - 31/12/2000 |
14 | EN.DZULKIFLI B. ABD RASHID | 1/1/2001 - SEKARANG |