Flottenarzt Dr.med. Rudolf Eckmann
Born: 04
Jan 1897 in Kiel.
Promotion
Date: 01
Jul 1940.
in der Medizinalabteilung,
OKM - 00 Apr 1939-00 Nov 1939
Chef der Militärische-Medizinalabteilung, OKM/G - 00 Nov 1939-00 Mar 1944
Leitender Sanitäts Offizier, Stab Marineoberkommando Norwegen - 00 Mar 1944-00
May 1945
Kapitän zur See (Ing.) Helmut Eddicks
Born: 20
Oct 1908 in Nordenham.
Promotion
Date: 01
Apr 1943.
Lehrer an der
Marineschule Kiel - 00 Sep 1939-00 Aug 1940
Flottillen-Ingenieur, 5. Zerstörerflottille - 00 Aug 1940-00 Aug 1943
Verbindungs-Ingenieur, Stab Führer der Zerstörer - 00 Aug 1943-00 Jul 1944
Schiffbaukommission im Ministerium für Rüstung und Kriegsproduktion - 00 Jul
1944-00 May 1945
Entlassen - 26 Feb 1946
Kapitän zur See (V) Walter Eilert
Born: 06
Mar 1898 in Braunschweig.
Promotion
Date: 01
Dec 1944.
Schiffsverwaltungs-Offizier,
Minenschiff 'Danzig' - 00 Aug 1939-00 Oct 1939
Schiffsverwaltungs-Offizier, Leichter Kreuzer 'Karlsruhe' - 00 Oct
1939-00 Apr 1940
Referent, Abwicklungsamt Ost - 00 Apr 1940-00 May 1940
z.V. Oberbefehlshaber der Marine - 00 May 1940-00 Jul 1940
Leiter, Abwicklungsamt Ost - 00 Jul 1940-00 Sep 1940
kommandiert zum Kommandierender Admiral Frankreich - 00 Sep 1940-00 Nov 1940
Schiffsverwaltungs-Offizier, Leichter Kreuzer 'Leipzig' - 00 Nov 1940-00
Jun 1941
Schiffsverwaltungs-Offizier, Schwerer Kreuzer 'Admiral Hipper' - 00 Jun
1941-00 Nov 1942
Verwaltungs-Offizier, Stab Küstenbefehlshaber östliche Ostsee - 00 Nov 1942-00
Nov 1943
Verbindungs-Verwaltungs-Offizier, Stab Ausbildungsverbändes der Flotte - 00 Nov
1943-00 Aug 1944
Flotten-Verwaltungs-Offizier, Flottenkommando - 00 Sep 1944-00 May 1945
Kapitän zur See (Ing.) Ernst Elmering
Born: 24
May 1884 in Dortmund.
Promotion
Date: 01
Apr 1942.
Stabsoffizier
Marine, Wehrbezirkskommando Königsberg - 00 Oct 1938-00 Oct 1940
Marineverbindungsoffizier zum Wehrkreiskommando I - 00 Oct 1940-00 Feb 1945
Gruppenleiter Marine, Wehrersatzinspektion Regensburg - 00 Mar 1945-00 May 1945
Entlassen - 00 Mar 1946
Kapitän zur See (W) Paul am Ende
Born: 24
Sep 1893 in Nebitzschen, Kreis Leipzig.
Promotion
Date: 01
Aug 1943.
Artillerietechnischenreferent,
Stationskommando Nordsee - 00 Sep 1936-00 Jun 1943
Artillerietechnischenreferent, Marineoberkommando Nordsee - 00 Jun 1943-00 Aug
1943
Kommandant, Marineartilleriearsenal Swinemünde - 00 Aug 1943-00 May 1945
Entlassen - 26 Feb 1946
Kapitän zur See Werner Endell
Born: 05
Mar 1894 in Berlin.
Promotion
Date: 01
Jul 1944.
Chef,
Hafenschutzflottille Warnemünde - 00 Jun 1940-00 Sep 1940
1. Adjutant, Marinebefehlshaber Kanalküste - 00 Sep 1940-00 Sep 1942
Hafenkommandant Dieppe - 00 Sep 1942-00 Jan 1943
Hafenkommandant Sfax - 00 Jan 1943-00 Apr 1943
Hafenkommandant St. Malo - 00 May 1943-00 Aug 1944
Kriegsgefangen - 00 Aug 1944-14 May 1946
Verstorben - 23 Dec 1985
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes - 18 Aug 1944
Deutsches Kreuz in Gold - 12 Aug 1944
Kapitän zur See (Ing.) Ernst Engelmann
Born: 04
Jan 1896 in Aue, Erzgebirge.
Promotion
Date: 01
Nov 1944.
Referent, OKM -
00 Mar 1939-00 Mar 1944
Abteilungleiter Marine, Rüstungsinspektion Dresden - 00 Mar 1944-00 May 1945
Entlassen - 14 Dec 1949
Verstorben - 19 Oct 1950
Kapitän zur See Hans Erdmenger
Born: 29
Oct 1903 in Gersthofen.
Promotion
Date: 01
Jun 1943.
Kommandant,
Zerstörer Z21 'Wilhelm Heidkamp' - 00 Jun 1939-00 Apr 1940
beim Marine-Regiment Berger - 00 Apr 1940-00 May 1940
z.V. Stationskommando Nordsee - 00 May 1940-00 Jun 1940
Referent Ib, TWa, OKM - 00 Jun 1940-00 Aug 1941
Kommandant, Zerstörer Z28 - 00 Aug 1941-00 Feb 1943
Chef, 8. Zerstörer-Flottille - 00 Mar 1943-00 Dec 1943
Gefallen - 28 Dec 1943
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 03 Nov 1940
Kapitän
zur See z.V. Franz-Nikolaus Ernst
Born: 23
Jul 1889 in Wulferstedt.
Promotion
Date: 01
Dec 1941.
Sachbearbeiter
Marine, Wehrbezirkskommando Berlin VI - 00 Dec 1939-00 Jan 1940
Abteilungleiter Marine, Wehrbezirkskommando Berlin V - 00 Jan 1940-00 Jul 1940
Abteilungleiter Marine, Wehrbezirkskommando Berlin VI - 00 Jul 1940-00 Jun 1941
Abteilungleiter Marine, Wehrbezirkskommando Berlin III - 00 Jun 1941-00 Oct 1942
Hafenkommandant Mariupol - 00 Dec 1942-00 Jul 1943
Marineverbindungsoffizier zum Heeresgruppe A - 00 Jul 1943-00 Mar 1944
Marineverbindungsoffizier zum Heeresgruppe Südukraine - 00 Mar 1944-00 Sep 1944
Marineverbindungsoffizier zum Heeresgruppe Süd - 00 Sep 1944-00 Dec 1944
Kommandeur der Wehrmachtstreifendienstes beim Wehrkreiskommando X, Hamburg
- 00 Jan 1945-00 May 1945
Entlassen - 00 Aug 1945
Kapitän zur See Günther Esch
Born: 10
Apr 1893 in Hannover.
Promotion
Date: 01
Mar 1944.
Abteilungleiter
Marine, Wehrwirtschaftsinspektion VI - 00 Mar 1937-00 May 1941
Abteilungleiter Marine, Wehrwirtschaftsinspektion Nord - 00 Jun 1941-00 Jan 1942
Abteilungleiter Marine, Rüstungsstab Dänemark - 00 Jan 1942-00 Jan 1944
Kommandeur, Rüstungskommando Hamburg - 00 Jan 1944-00 May 1945
Entlassen - 00 Dec 1945
Verstorben - 00 Jul 1953
Flottenarzt z.V. Dr.med. Robert Evers
Born: 14
Aug 1874 in Lüneburg.
Promotion
Date: 01
Jun 1940.
Lazarettbezirksdirektion
Göttingen - 00 Aug 1939-00 Feb 1940
Wehrersatzkommando Göttingen - 00 Feb 1940-00 Apr 1941
Standortarzt Wesermünde - 00 May 1941-00 Jun 1941
Chefarzt, Marinelazarett Borkum - 00 Jun 1941-00 Jul 1941
Chefarzt, Marinelazarett Wilhelmshaven - 00 Jul 1941-00 Feb 1943
Chefarzt, Marinelazarett Sanderbusch - 00 Feb 1943-00 May 1943
Chefarzt, Marinelazarett Varel - 00 May 1943-00 Feb 1944
Verabschiedet - 29 Feb 1944
Kapitän zur See (Ing.) Alexander Ewe
Born: 16
May 1904 in Bielefeld.
Promotion
Date: 01
Oct 1943.
Elektro-Ingenieur, Panzerschiff 'Admiral Scheer' - 00 Nov 1938-00 Nov
1939
Leitender Ingenieur, Schwerer Kreuzer 'Admiral Scheer' - 00 Dec 1939-00
Nov 1942
Gruppenleiter Betriebsführung, Inspektion des Schiffsmaschinenwesens - 00 Nov
1942-00 May 1943
Kommandeur der 1. Abteilung, Marineschule Wesermünde - 00 May 1943-00 Nov 1943
Kommandeur, Marineschule Wesermünde - 00 Nov 1943-00 Jan 1944
Abteilungschef K IV C, OKM - 00 Jan 1944-00 Feb 1945
Regimentskommandeur 'Emden-Süd'. Seekommandant Ostfriesland - 00 Mar
1945-00 May 1945
Entlassen - 01 Feb 1946
Verstorben - 20 Mar 1961