Kapitän zur See Dr.jur. Eberhard von der
Damerau-Dambrowski
Born: 03
Aug 1893 in Kiel.
Promotion
Date: 01
Nov 1944
Referent in dem Marinewaffenhauptamt, OKM - 00 Sep 1939-00 Mar 1944
Chef der Stabsabteilung, Kriegsmarine-Rüstung, OKM - 00 Apr 1944-00 May 1945
Entlassen - 27 Dec 1946
Kapitän zur See z.V. Kurt Dangel
Born: 16
May 1883 in Königsberg, Preußen.
Promotion
Date: 01
Oct 1944.
Marinesachbearbeiter, Wehrbezirkskommando Leipzig - 00 Oct 1938-00 May 1941
Gruppenleiter Marine, Wehrersatzinspektion Leipzig - 00 May 1941-00 Feb 1945
Entlassen - 28 Feb 1945
Kapitän zur See Hans von Davidson
Born: 04
Sep 1904 in Koblenz
Promotion
Date: 01
Oct 1943.
Marineverbindungsoffizier zum Oberbefehlshaber des Heeres - 00 Aug 1939-00 Oct
1939
Kommandant, Zerstörer Z4 'Richard Beitzen' - 00 Oct 1939-00 Jan 1943
Chef der Abteilung MPA I, OKM - 00 Feb 1943-00 Jan 1944
Chef des Stabes Oberbefehlshaber der Marine - 00 Jan 1944-00 Apr 1945
Deutsches Kreuz in Gold - 15 Mar 1942
Kapitän zur See Heinz Degenhardt
Born: 04
Mar 1893 in Salzwedel, Altmark.
Promotion
Date: 01
Jul 1937.
im OKM - 00 Jul 1939-00 Jun 1940
Chef des Stabes bzw. Seetransportchef z.b.V., Sonderstab West - 00 Jul 1940-00
Aug 1940
Verstorben - 20 Apr 1945
Kapitän zur See Erhard Dehio
Born: 06
Aug 1898 in Bernburg, Anhalt.
Promotion
Date: 01
Sep 1940.
Kommandeur, 8. Schiffsstamm-Abteilung - 00 May 1938-00 Aug 1939
z.V Kriegsmarinedienststelle Bremen - 00 Sep 1939-00 Oct 1939
Chef der Militärische Abteilung, Torpedoversuchanstalt - 00 Nov 1939-00 Apr
1943
Kommandant, Torpedoarsenal Norwegen - 00 May 1943-00 May 1945
Verstorben - 26 May 1956
Kapitän zur See Martin Delbrück
Born: 29
Oct 1886 in Kyritz.
Promotion
Date: 01
Feb 1944.
Sachbearbeiter Marine, Wehrkreiskommando Leipzig I - 00 000 1939-00 Jan 1940
Gruppenleiter Marine, Wehrersatzinspektion Leipzig - 00 Jan 1940-00 May 1941
Referent, OKM - 00 May 1941-00 000 1943
Marineverbindungsoffizier zum Luftwaffenkommando Südost - 00 000 1943-00 Oct
1944
Gruppenleiter Marine, Wehrersatzinspektion Breslau - 00 Nov 1944-00 Apr 1945
Marineverbindungsoffizier zum Wehrkreiskommando VIII - 00 Nov 1944-00 Apr 1945
Verstorben in russischer Kriegsgefangenschaft - 05 Jul 1945
Kapitän zur See Rudolf Delius
Born: 27
Nov 1887 in Siegen im Westfalen.
Promotion
Date: 01
Jun 1944.
Sachbearbeiter, Wehrmachtsfürsorge-und Versorgungsamt Hamburg-Süd - 00 Jun
1938-00 Oct 1939
Lehrer, Torpedoschule Kolberg - 00 Oct 1939-00 Sep 1941
Kommandeur der 2. Abteilung, Torpedoschule Kolberg - 00 Oct 1941-00 Sep 1942
Kommandeur, Torpedoschule III - 00 Oct 1942-00 Nov 1944
z.V. Höherer Kommandeur der Torpedoschulen - 00 Nov 1944-00 May 1945
Verstorben - 05 Jan 1946
Kapitän zur See (Ing.) Johann Deters
Born: 14
Apr 1901 in Bremerhaven.
Promotion
Date: 01
Jun 1943.
Referent in der Amtsgruppe K IV, OKM - 00 Mar 1939-00 Dec 1942
Kommandant, Marinearsenal Ferryville (Tunesien) - 00 Dec 1942-00 May 1943
Sonderbeauftragter des OKM - 00 May 1943-00 Jul 1943
Ingenieur-Offizier, Stab Marinegruppenkommando Süd - 00 Jul 1943-00 Nov 1944
z.V. Marineoberkommando Ost - 00 Dec 1944-00 Jan 1945
Inspektions-Ingenieur, Torpedoinspektion - 00 Jan 1945-00 May 1945
Kapitän zur See Theodor Detmers
Born: 22
Aug 1902 in Witten, Ruhr.
Promotion
Date: 01
Apr 1943.
Kommandant, Zerstörer Z7 'Hermann Schoemann' - 00 Oct 1938-00 Jun 1940
Kommandant, Hilfskreuzer HSK-8 'Kormoran' (Schiff 41) - 00 Jun 1940-00
Nov 1941
Kriegsgefangen - 00 Nov 1941-00 May 1947
Verstorben - 04 Nov 1976
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes - 04 Dec 1941
Kapitän zur See Klaus Deussen
Born: 07
Mar 1900 in Bauerwitz, Leobschütz.
Promotion
Date: 01
Jun 1942.
Referent MWa IIIa, OKM - 00 Aug 1939-00 Feb 1940
Referent SWa Ia, OKM - 00 Feb 1942-00 Jul 1942
2. Admiralstabsoffizier, Stab Marineoberkommando Norwegen - 00 Jul 1942-00 Mar
1943
Kommandant, Marinearsenal Gotenhafen - 00 Apr 1943-00 Jan 1944
Marineverbindungsoffizier zum Heeresgruppe Nord - 00 Feb 1944-00 Sep 1944
Kommandeur, Wehrbezirkskommando Schlüchtern - 00 Sep 1944-00 Jan 1945
Kampfkommandant Schlüchtern - 00 Feb 1945-00 Apr 1945
Gefallen - 01 Apr 1945
Kapitän zur See Herbert Devantier
Born: 02
Mar 1895 in Stettin.
Promotion
Date: 01
Sep 1941.
Stabsoffizier Marine,
Wehrbezirkskommando Wien I - 00 Sep 1939-00 Jun 1940
Marineverbindungsoffizier zum I. Armeekorps - 00 Jul 1940-00 Apr 1941
Seekommandant Biarritz-Gascogne (m.W.d.G.b.) - 00 Feb 1941-00 Apr 1941
Hafenkommandant Bayonne - 00 Jul 1940-00 Apr 1941
z.V. Marinebefehlshaber Griechenland bzw. Quartiermeister im Stabe des
Marinebefehlshaber Griechenland - 00 May 1941-00 Apr 1942
z.V. Marinestation der Ostsee - 00 May 1942-00 Jun 1942
Kommandeur der Werftverteidigung, Werft Kiel - 00 Jul 1942-00 Jun 1943
Leiter der ROA-Sonderaktion, Inspektion des Bildungswesens der Marine - 00 Jul
1943-00 Aug 1944
2. Annahmestelle für Offizier-Bewerber der Kriegsmarine - 00 Sep 1944-00 Apr
1945
Kommandeur, Marineauffangskommando Adria/Ägäis - 00 May 1945-00 May 1945
Entlassen - 27 Jun 1945
Verstorben - 00 Oct 1961
Kapitän zur See der Reserve Dr.rer.pol. Karl Diederichs
Born: 19
Mar 1892 in Holzminden, Weser.
Promotion
Date: 01 Apr 1945.
Baubelehrung bei der
Kriegsmarinedienststelle Bremen - 00 Sep 1939-00 Dec 1939
Chef, 12. Vorpostenflottille - 00 Jan 1940-00 Jul 1940
Chef, 2. Vorpostenflottille - 00 Jul 1940-00 May 1943
Führer, 7. Sicherungs-Division - 00 Jun 1943-00 Feb 1944
Generalreferent, OKM - 00 Mar 1944-00 Dec 1944
Chef, Küstensicherungsverband - 00 Jan 1945-00 May 1945
Entlassen - 00 Nov 1945
Verstorben - 25 May 1959
Deutsches Kreuz in Gold - 28 Aug 1942
Kapitän zur See Werner Dietel
Born: 19
Oct 1894 in Eisenach.
Promotion Date: 01 Oct 1944.
Generalreferent in der
Abteilung Ausland IV (Marinesonderdienst), Ausland-Abwehr, OKW - 00 May 1935-00
May 1944
Generalreferent Marinesonderdienst, Adm Qu III, OKM - 00 May 1944-00 May 1945
Entlassen - 09 May 1947
Kapitän zur See Wolfgang Dietrich
Born: 18
Jul 1892 in Naumburg, Saale.
Promotion Date: 01 Jun 1941.
Gruppenleiter Marine,
Wehrersatzinspektion Dortmund - 00 Sep 1939-00 Dec 1939
Gruppenleiter Marine, Wehrersatzinspektion Münster - 00 Dec 1939-00 Jun 1940
Marineverbindungsoffizier zum Wehrkreiskommando VI - 00 Dec 1940-00 Jun 1940
Stabsoffizier beim Stabe, Stab Seekommandant Bergen - 00 Jun 1940-00 Jun 1941
Seekommandant Sandnessjöen - 00 Jun 1941-00 May 1944
Verstorben - 17 May 1945
Kapitän zur See Ludwig Dithmar
Born: 13
May 1892 in Aachen.
Promotion Date: 01 Apr 1941.
Gruppenleiter Archiv
in der Kriegswissenschaftliche Abteilung der Marine, OKM - 00 Sep 1939-00 May
1945
Entlassen - 18 Nov 1945
Kapitän zur See (V) Johannes Dittmers
Born: 16
Aug 1876 in Nindorf, Hannover.
Promotion Date: 01 Apr 1939.
Generalreferent für
Verwaltungs-Offiziere, Marinepersonalamt, OKM - 00 Apr 1935-00 Mar 1940
z.V. - 31 Mar 1940
Verstorben - 20 Nov 1948
Kapitän zur See Kurt Dobratz
Born: 09
Apr 1904 in Stettin.
Promotion Date: 01 Jun 1943.
kommandiert zur
Luftwaffe - 00 Sep 1939-00 Mar 1943
Unterseebootsausbildung - 00 Apr 1943-00 Dec 1943
Kommandant, Unterseeboot U-1232 - 00 Jan 1944-00 Mar 1945
Chef des Stabes, Stab Kommandierender Admiral der Unterseeboote - 00 Apr 1945-00
May 1945
Kommandierender Admiral der Unterseeboote (m.W.d.G.b.) - 00 May 1945-00 May 1945
Entlassen - 26 Feb 1945
Verstorben - 21 Dec 1996
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes - 23 Jan 1945
Kapitän zur See Hans Dominik
Born: 24
Nov 1906 in Friedrichsort bei Kiel.
Promotion Date: 01 Apr 1945
1.
Artillerie-Offizier, Leichter Kreuzer 'Nürnberg' - 00 Nov 1938-00 Mar
1941
1. Artillerie-Offizier, Schwerer Kreuzer Lützow' - 00 Mar 1941-00 Aug
1942
Erster Offizier, Zerstörer Z4 'Richard Beitzen' - 00 Aug 1942-00 Jan
1943
Kommandant, Zerstörer Z4 'Richard Beitzen' - 00 Jan 1943-00 Jan
1944
Chef, 9. Torpedobootsflottille - 00 Feb 1944-00 Oct 1944
Chef der Offizierpersonalabteilung, Marineoberkommando Ost - 00 Jan 1945-00 May
1945
Entlassen - 28 Feb 1946
Verstorben - 10 Nov 1980
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes - 28 Dec 1944
Deutsches Kreuz in Gold - 28 Sep 1944
Flottenarzt Dr.med. Erich Domke
Born: 16
Nov 1897 in Berlin-Friedenau.
Promotion Date: 01 Aug 1940.
Festungsarzt,
Kommandantur der ostfriesische Inseln - 00 Sep 1939-00 Jul 1940
Leitender Sanitäts Offizier, Stab Marinebefehlshaber Westfrankreich - 00 Jul
1940-00 Dec 1940
Chefarzt, Marinelazarett Brest - 00 Dec 1940-00 Mar 1943
Leitender Sanitäts Offizier, Stab Admiral Dänemark - 00 Mar 1943-00 Sep 1943
Leitender Sanitäts Offizier, Stab Kommandierender Admiral Ägäis - 00 Sep
1943-00 Sep 1944
Leitender Sanitäts Offizier, Stab Kommandierender Admiral westliche Ostsee - 00
Dec 1944-00 Apr 1945
Referent Wehrkreisarzt X - 00 Apr 1945-00 May 1945
Entlassen - 02 Feb 1946
Verstorben - 02 Apr 1960
Kapitän zur See (Ing.) Ernst Dorn
Born: 19
Oct 1884 in Görlitz.
Promotion Date: 01 Mar 1942.
Leiter der Baubelehrungen Bremen - 00 Oct 1939-00 Feb 1941
Kommandeur, Kriegsschiffbaulehrabteilung für Unterseeboote Nord (6.
Kriegsschiffbaulehrabteilung) - 00 Feb 1941-00 Mar 1945
z.V. Höherer Kommandeur der Kriegsschiffbaulehrabteilungen - 00 Mar 1945-00 Apr
1945
Verstorben - 00 Apr 1945
Kapitän zur See (W) Willy Dorndeck
Born: 03
Aug 1888 in Magdeburg.
Promotion Date: 01 Jun 1944.
Referent,
Sperrwaffeninspektion - 00 May 1938-00 May 1942
Kommandant, Marinesperrzeugamt/Sperrwaffenarsenal Druhwald - 00 May 1942-00 Sep
1944
Sperrwaffeninspizient - 00 Feb 1943-00 Aug 1944
Kommandant, Sperrwaffenarsenal Kiel-Dietrichsdorf - 00 Sep 1944-00 May 1945
Entlassen - 09 May 1945
Verstorben - 01 Jul 1957
Kapitän zur See Erich von Dresky
Born: 29
Jul 1895 in Kämpen bei Kiel.
Promotion Date: 01 Oct 1941.
Kommandeur,
Marinenachrichtenschule Aurich - 00 Sep 1938-00 Jul 1943
Kommandant, Marinenachrichtenmittelarsenal Gotenhafen - 00 Jul 1943-00 Nov 1944
i.V. Seekommandant Estland - 00 Feb 1944-00 Mar 1944
Marineverbindungsoffizier zum Wehrkreiskommando I - 00 Nov 1944-00 Jan 1945
Marineverbindungsoffizier zum 2. Armee - 00 Jan 1945-00 May 1945
Entlassen - 01 Mar 1946
Kapitän zur See Fritz Drevin
Born: 06
Jan 1891 in Penzig, Kreis Görlitz.
Promotion Date: 01 Apr 1945.
Kommandant, 12.
Unterseebootsjagdflottille - 00 Oct 1939-00 Jan 1940
Kommandant Sperrbrecher 4, 2. Sperrbrecherflottille - 00 Jan 1940-00 Oct 1942
Chef, 2. Sperrbrecherflottille - 00 Oct 1942-00 Sep 1944
Kommandeur, Marinebataillon 'Tirpitz' - 00 Sep 1944-00 Apr 1945
Entlassen - 00 Jul 1948
Deutsches Kreuz in Gold - 12 Feb 1942
Kapitän zur See Walter Druschki
Born: 14
Aug 1900 in Görlitz, Schlesien.
Promotion Date: 01 Sep 1942.
Referent,
Torpedoinspektion - 00 May 1937-00 Jul 1939
Referent, TWa II, OKM - 00 Aug 1939-00 Dec 1942
Leiter, Torpedokommando Toulon - 00 Dec 1942-00 Sep 1943
Kommandant, Torpedoarsenal Ost - 00 Sep 1943-00 May 1945
Entlassen - 09 Feb 1946
Flottenarzt Dr.med. Franz Dürig
Born: 25
Sep 1880 in Schwabach, Bayern.
Promotion Date: 01 Apr 1935.
Chefarzt des
Werftkrankenhauses, Werft Wilhelmshaven - 00 Apr 1935-00 May 1945
Entlassen - 24 Jan 1946
Kapitän zur See Paul Friedrich Düwel
Born: 19
Mar 1903 in Schwerin.
Promotion Date: 01 Apr 1943.
Referent,
Seekriegsleitung, OKM - 00 Aug 1939-00 Nov 1939
Erster Offizier, Leichter Kreuzer 'Karlsruhe' - 00 Nov 1939-00 Apr 1940
Baubelehrung 'Tirpitz' - 00 Apr 1940-00 Feb 1941
Erster Offizier, Schlachtschiff 'Tirpitz' - 00 Feb 1941-00 Oct 1942
1. Admiralstabsoffizier, Stab Admiral Nordmeer - 00 Oct 1942-00 Feb 1944
Einsatzleiter für 1-Mann-Torpedos, Nettuno - 00 Mar 1944-00 Apr 1944
1. Führungsstabsoffizier, Stab Kommandierender Admiral Skagerrak - 00 May
1944-00 Nov 1944
Chef der K-Verbände im Skagerrakraum und K-Chef z.b.V. - 00 Nov 1944-00 May
1945